中共中央批准:
張義珍同志任江蘇省委委員、常委、副書記;
鄧修明同志任江蘇省委委員、常委。
張義珍簡歷
張義珍,女,漢族,1964年8月出生,河北安國人。1984年7月參加工作。1983年11月加入中國共產黨。1984年河北農業大學農業經濟管理專業本科畢業;1993年河北農業大學農業經濟管理專業碩士研究生畢業,獲農學碩士學位;1998年華中農業大學農業經濟管理專業博士研究生畢業,獲農學博士學位。
曾任河北農業大學農業經濟與管理系教師、教研室副主任、教工二支部書記,經濟管理學院副院長、院長,河北農業大學副校長;河北省委組織部副部長(其間掛職任河北省涿鹿縣委副書記);河北省唐山市委副書記、組織部部長;河北省委統戰部常務副部長;河北省委組織部副部長,省人力資源和社會保障廳黨組書記、廳長。
2015年6月 人力資源和社會保障部黨組成員
2015年7月 人力資源和社會保障部副部長、黨組成員
2019年2月 廣東省委常委、組織部部長
2021年11月 廣東省委常委
鄧修明簡歷
鄧修明,男,漢族,1964年12月生,四川蓬溪人,1992年3月加入中國共產黨,1981年7月參加工作,研究生學歷,法學博士。
曾為四川省蓬溪縣赤城中學教師,後考入四川教育學院外語系英語專業學習。
西南政法學院法律系刑法專業碩士研究生畢業後,歷任四川省高級人民法院書記員、助理審判員,全國法院幹部業餘法律大學四川分校辦公室副主任,四川省高級人民法院審判員,四川省委政法委研究室副主任,四川省高級人民法院刑事審判第一庭庭長。
2002.01-2016.02 先後任四川省高級人民法院副院長(2008.05明確為正廳級)、黨組成員、黨組副書記,成都市委副書記、市紀委書記
2016.02-2016.12 中央國家機關紀工委書記、中央國家機關工委委員
2016.12-2018.01 天津市委常委、市紀委書記
2018.01-2021.11 天津市委常委、市紀委書記,市監察委員會主任
第十九屆中央紀委委員。黨的十九大代表。